中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
来源:财联社 财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金保山市某某投资管理专卖店辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞 更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬) 中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金保山市某某投资管理专卖店执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。 此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。 此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。 简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。 2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。 担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问题答记者问
- 石智勇无缘卫冕
- 中新真探:年年做体检,最后查出癌症是晚期,说明做体检没用?
- 拜登:如果特朗普输了,美国或无法实现权力和平过渡
- 坚持长期主义,长城半年归母净利翻四倍
- 武汉18岁失联男孩遇害 家属发声:凶手是以前邻居
- 享界S9发布,余承东:坐迈巴赫睡不着 睡在S9才是享受
- 小组第一!中国男子4×100米接力进决赛
- 中国国航首架C919由沪抵京:记者深度体验 国产大飞机商飞步入新阶段
- 2024年安徽普通本科批高校投档波动分析(历史),总体大幅上升!
- 中国“高速飞车”,时速1000公里
- 青岛地铁一小伙遭老人殴打,警方通报
- 拿下管理权又遇新麻烦,宗馥莉的挑战不止内部矛盾
- 2024全国计划选派15952名教师赴“三区”支教
- 未来三天,北方十余省份将有暴雨
- 以军称以色列北部地区遭25枚火箭弹袭击
- 身披五星红旗的国航C919首航成功
- 一位名中医治癌60年:把健康的福音送到全世界
- 中新真探:年年做体检,最后查出癌症是晚期,说明做体检没用?
- 小组第一!中国男子4×100米接力进决赛
- 搜索
-